Hanes ariannol Headway Sussex Ltd
Rhif yr elusen: 1084715
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £618.34k | £556.88k | £516.13k | £457.48k | £388.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £763.30k | £606.80k | £516.36k | £495.60k | £457.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £276.34k | £249.41k | £162.37k | £155.00k | £182.66k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.74k | £12.76k | £126.34k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £98.87k | £93.94k | £148.09k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £519.27k | £457.87k | £228.66k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £199 | £160 | £225 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £4.91k | £139.16k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.00k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £723.64k | £601.54k | £500.80k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £39.66k | £5.26k | £15.56k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.22k | £5.22k | £5.22k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.