ymddiriedolwyr RETRAINING OF RACE HORSES
Rhif yr elusen: 1084787
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Freedman | Cadeirydd | 01 January 2021 |
|
|
||||
Paul Daniel Johnson | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
David Allan Thorpe | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Victoria Jade Murrell | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Kyrsten Halley | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Celia Jane Djivanovic | Ymddiriedolwr | 06 November 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.