ymddiriedolwyr BRIDGWATER AND DISTRICT U3A
Rhif yr elusen: 1084262
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Inskip | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Judith Barnhurst | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Chris Facey | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Margaret Fletcher | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||
Margaret Inskip | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|
||||
Dr Ian Rix | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
Sally Armstrong | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
Mrs Carol Taylor | Ymddiriedolwr | 18 May 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.