Hanes ariannol RENEW COUNSELLING
Rhif yr elusen: 1084940
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £827.59k | £847.41k | £922.76k | £916.28k | £945.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.02m | £1.06m | £1.01m | £1.03m | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £80.36k | N/A | N/A | £146.21k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £146.21k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £68.79k | £21.79k | £52.65k | £16.08k | £28.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £569.66k | £588.45k | £628.37k | £661.60k | £677.48k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £189.14k | £237.17k | £241.74k | £238.61k | £238.78k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £36.63k | £0 | £1.20k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £990.36k | £1.04m | £987.31k | £997.09k | £986.99k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £26.72k | £26.69k | £23.70k | £31.38k | £27.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £6.14k | £5.36k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.