Hanes ariannol ZION ARTS CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1093556
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.24m | £1.46m | £1.26m | £1.21m | £1.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.18m | £1.33m | £1.02m | £1.24m | £1.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £19.80k | £19.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £264.93k | £509.17k | £771.61k | £512.33k | £621.48k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £571.52k | £577.36k | £797.07k | £525.51k | £638.31k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £84.14k | £122.90k | £24.16k | £54.11k | £80.22k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £583.28k | £756.20k | £439.17k | £627.35k | £713.32k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.79k | £2.49k | £1.35k | £608 | £6.15k | |
|
Incwm - Arall | £331 | £0 | £0 | £576 | £6.80k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.10m | £1.21m | £997.86k | £1.19m | £1.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £83.37k | £121.79k | £22.34k | £53.31k | £80.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.52k | £7.15k | £7.04k | £11.21k | £13.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.