Hanes ariannol REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD ('RCCG') VICTORY HOUSE
Rhif yr elusen: 1084586
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.36m | £1.18m | £1.02m | £899.27k | £875.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.33m | £1.22m | £1.09m | £1.05m | £842.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £124.22k | £89.26k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.35m | £1.17m | £1.02m | £895.48k | £868.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.18k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £97 | £34 | £88 | £14 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £9.50k | £1.65k | £3.70k | £6.26k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.14m | £1.07m | £1.08m | £1.01m | £819.18k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £195.61k | £142.85k | £7.62k | £32.30k | £23.56k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.84k | £14.40k | £23.58k | £30.07k | £32.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.