ymddiriedolwyr THE HORBURY HERITAGE COMMUNITY BUILDING PRESERVATION AND MANAGEMENT TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1091935
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL CHARLES CUDWORTH | Cadeirydd | 19 August 2002 |
|
|||||||||
Thomas William Randall | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|||||||||
Sandra Walker | Ymddiriedolwr | 02 August 2022 |
|
|||||||||
Christopher John Randall | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|||||||||
Irene Marion Randall | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|||||||||
KEITH STANLEY FORMAN | Ymddiriedolwr | 02 May 2013 |
|
|||||||||
CHRISTINE MARGARET CUDWORTH | Ymddiriedolwr | 14 December 2000 |
|
|||||||||
ELIZABETH ANN WEBSTER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.