Hanes ariannol FRIENDS OF ISRAEL SPORTS CENTRE FOR THE DISABLED
Rhif yr elusen: 1086205
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (225 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.59k | £57.36k | £96.56k | £34.81k | £29.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.53k | £85.98k | £101.43k | £32.14k | £30.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.