ymddiriedolwyr NEUTRAL GROUND CHILD CONTACT CENTRE
Rhif yr elusen: 1088970
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Paul Rivers | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Daryl Betty O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Rev Ruth Turner | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||
Stanley Mukasa | Ymddiriedolwr | 20 June 2020 |
|
|
||||
ELIZABETH CUTAJAR | Ymddiriedolwr | 12 July 2017 |
|
|
||||
Paul Narpal Gosal | Ymddiriedolwr | 12 June 2016 |
|
|
||||
JEAN AMELIA PECK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IVOR JAMES KINSLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN KEITH WHITMORE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.