Hanes ariannol SALAMANDA TANDEM
Rhif yr elusen: 1087598
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.70k | £5.00k | £44.64k | £17.42k | £39.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.57k | £9.89k | £17.74k | £20.30k | £20.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.90k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £26.17k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.