Hanes ariannol M J CAMP CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1085654
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.83m | £1.28m | £1.74m | £1.74m | £2.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.48m | £1.20m | £1.40m | £1.48m | £2.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.81m | £1.27m | £1.74m | £1.71m | £2.24m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £24.63k | £15.49k | £4.89k | £22.30k | £153.05k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £3.25k | £3.47k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £322.58k | £329.71k | £395.30k | £402.30k | £695.25k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.16m | £872.00k | £1.00m | £1.08m | £1.50m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.08k | £4.21k | £4.30k | £4.30k | £4.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £318.50k | £325.50k | £391.00k | £398.00k | £691.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.