ymddiriedolwyr EPSOM AND EWELL CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1085779
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yvette Carol Ball | Cadeirydd | 08 August 2022 |
|
|
||||
Andrew Neil Keith | Ymddiriedolwr | 04 September 2024 |
|
|
||||
Samantha Denning | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|||||
Sarah Elizabeth Noak | Ymddiriedolwr | 17 August 2023 |
|
|
||||
Barry Nash | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Simon Culhane | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Hardik Gaurang Trivedi | Ymddiriedolwr | 08 August 2022 |
|
|
||||
Andrew Heffernan | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|
||||
SHAUN ANTHONY JONES | Ymddiriedolwr | 17 September 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.