ymddiriedolwyr THE DRAGON CENTRE COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 1086607
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Kenton Dermondy | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|||||||||||
John Thomas Bannon | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|||||||||||
Dr Stephen Peter Fry | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|||||||||||
Robin Veryard | Ymddiriedolwr | 10 April 2021 |
|
|
||||||||||
Alison Menage | Ymddiriedolwr | 02 January 2020 |
|
|||||||||||
Rev Paul Stewart Williamson | Ymddiriedolwr | 16 May 2001 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.