Hanes ariannol MENTER IAITH SIR BENFRO
Rhif yr elusen: 1087679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (58 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £121.42k | £122.51k | £101.91k | £94.03k | £140.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £126.67k | £117.70k | £87.65k | £89.23k | £131.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £94.10k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £110.56k | £95.28k | £89.68k | £90.83k | £31.92k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.