ymddiriedolwyr STAA (ST ANDREW'S ASSOCIATION)
Rhif yr elusen: 1087592
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward James Zambon | Cadeirydd | 04 October 2022 |
|
|
||||
Rebecca Jayne Garner | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Rachel Louise Icke | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Kelly O'Brien | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Holly Harris | Ymddiriedolwr | 21 October 2021 |
|
|
||||
Richard Ivor Clarke | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
PAUL ANTHONY HAYWARD | Ymddiriedolwr | 06 December 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.