Hanes ariannol SOUNDLINCS LIMITED
Rhif yr elusen: 1086483
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £297.68k | £275.80k | £366.13k | £278.20k | £148.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £397.64k | £343.55k | £180.73k | £268.41k | £206.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £39.43k | £22.55k | £2.58k | £7.95k | £25.44k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £41.31k | £103.60k | £107.32k | £67.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.