ymddiriedolwyr CBA EAST
Rhif yr elusen: 1086510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AILEEN CONNOR | Cadeirydd |
|
|
|||||
Richard Mark Booth PDBM | Ymddiriedolwr | 03 June 2023 |
|
|
||||
Kenneth George Dodd | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|||||
Geoff Lunn | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||
David Charles Gordon MA | Ymddiriedolwr | 25 May 2019 |
|
|
||||
Andrew Instone BA | Ymddiriedolwr | 26 May 2018 |
|
|
||||
Linda Louise Harrison | Ymddiriedolwr | 26 May 2018 |
|
|
||||
Dr Mark Edward Curteis | Ymddiriedolwr | 02 May 2015 |
|
|||||
MICHAEL ARTHUR THOMAS COLES MBE MSt | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.