ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF KCMC
Rhif yr elusen: 1089517
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRENDA LONGSTAFF | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Kirsty Louise Sewell | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||||
Dr Elizabeth Thompson | Ymddiriedolwr | 28 March 2020 |
|
|
||||||
Liam Horgan | Ymddiriedolwr | 19 October 2019 |
|
|
||||||
Richard Sill | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|||||||
Dr Charles Cleland | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
||||||
DR Enid Mary Michael | Ymddiriedolwr | 03 October 2013 |
|
|
||||||
Dr JANET ELIZABETH LEFROY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.