ymddiriedolwyr REDCAR AND ESTON DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1086770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharron Baldam | Cadeirydd | 18 May 2018 |
|
|||||
Mark Parry | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
James William Innerd | Ymddiriedolwr | 04 July 2019 |
|
|
||||
James Anthony Robinson | Ymddiriedolwr | 18 May 2018 |
|
|||||
Robin Bradbury | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|
||||
STUART FEATHERSTONE | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|
||||
Syd Taylor | Ymddiriedolwr | 02 June 2014 |
|
|
||||
Mike Walsh | Ymddiriedolwr | 02 June 2014 |
|
|
||||
Sam Lee | Ymddiriedolwr | 02 June 2014 |
|
|
||||
CHRIS ANDERSON | Ymddiriedolwr | 16 July 2011 |
|
|
||||
LAUREN GREENWOOD | Ymddiriedolwr | 16 July 2011 |
|
|||||
IAN NIGEL SCRUTTON | Ymddiriedolwr | 16 July 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.