ymddiriedolwyr IRISH IN BRITAIN
Rhif yr elusen: 1092268
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frances Harkin | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Colum McGuire | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Eamonn Delaney | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Catherine Casserley | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Sinead Mac Lua | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Fionuala Bonnar | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Darren Murphy | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Gerard McHale | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Breda Corish | Ymddiriedolwr | 24 November 2018 |
|
|
||||
Conal Timoney | Ymddiriedolwr | 24 November 2018 |
|
|
||||
Roisin McEvoy | Ymddiriedolwr | 05 December 1993 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.