Hanes ariannol THE HANDY TRUST
Rhif yr elusen: 1088295
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.42k | £69.33k | £69.33k | £93.66k | £84.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £79.45k | £73.19k | £73.19k | £77.07k | £92.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £27.43k | N/A | £37.77k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £37.95k | N/A | £3.74k | £37.64k | £5.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.