Hanes ariannol CARYMOOR ENVIRONMENTAL TRUST
Rhif yr elusen: 1089668
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £178.00k | £189.72k | £212.00k | £188.44k | £232.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £180.00k | £215.78k | £173.00k | £238.36k | £250.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £11.10k | N/A | £15.00k | £15.47k | £12.53k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.00k | N/A | £64.00k | £6.04k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.