Hanes ariannol Encephalitis International
Rhif yr elusen: 1087843
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £727.47k | £1.16m | £996.91k | £957.25k | £954.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £628.26k | £809.58k | £719.08k | £880.30k | £1.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £965 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £156.70k | £493.16k | £313.72k | £343.14k | £290.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £284.89k | £331.05k | £278.94k | £275.38k | £308.99k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £271.25k | £324.65k | £388.17k | £321.50k | £328.96k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.62k | £14.13k | £16.08k | £17.24k | £26.10k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.00k | £5.00k | £7.00k | £8.25k | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £536.21k | £689.90k | £575.78k | £674.01k | £879.32k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £92.05k | £119.68k | £143.30k | £206.29k | £191.08k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.56k | £60.56k | £43.77k | £35.85k | £46.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £51.93k | £41.07k | £22.80k | £33.75k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.81k | £2.72k | £4.84k | £5.56k | £4.98k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.