Hanes ariannol HOPE IN BANGLADESH
Rhif yr elusen: 1090024
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2017 | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.98k | £14.61k | £18.98k | £9.81k | £4.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.60k | £12.56k | £5.00k | £9.00k | £14.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.