ymddiriedolwyr BRENTWOOD PHILHARMONIC ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 1090184
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES EDWARD MCIAN CLARK | Cadeirydd |
|
||||||||
Dr DAVID BRADSHAW | Ymddiriedolwr | 07 October 2018 |
|
|
||||||
Paul Hollingsworth | Ymddiriedolwr | 09 October 2016 |
|
|
||||||
Susan Page | Ymddiriedolwr | 14 February 2015 |
|
|
||||||
Isobel Beatrice Elizabeth Liebman | Ymddiriedolwr | 13 October 2013 |
|
|
||||||
EDWARD EDGAR CAINES | Ymddiriedolwr | 03 October 2012 |
|
|
||||||
MARY JUDITH TOFT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.