Hanes ariannol HEADWAY NOTTINGHAM LIMITED
Rhif yr elusen: 1088685
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £272.98k | £212.66k | £294.94k | £137.03k | £159.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £249.47k | £231.13k | £218.90k | £196.33k | £190.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £148.31k | £125.85k | £95.92k | £94.84k | £86.61k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.50k | N/A | £40.56k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.