ymddiriedolwyr TIFFIN GIRLS MUSIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1090557
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adeniyi Odumboni | Cadeirydd | 15 November 2023 |
|
|
||||
Faith Yovan | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Maria Hang Shu | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Sofia Gueorgieva | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Carmen Eneida Lozano Rios | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Alexandra Lyall | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Lopamudra Saha-Deftereos | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
Professor TOBY WISEMAN | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|||||
Kate McClure | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|||||
Robert Owen | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Narissa Bowles | Ymddiriedolwr | 29 January 2019 |
|
|||||
Rachel Foster | Ymddiriedolwr | 25 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.