Hanes ariannol CITIZENS ADVICE CENTRAL DORSET LIMITED
Rhif yr elusen: 1089018
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £616.35k | £1.02m | £1.04m | £987.71k | £1.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £634.00k | £878.10k | £979.26k | £1.04m | £1.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £222.43k | £284.28k | £331.30k | £56.31k | £34.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £45.55k | £55.38k | £53.31k | £32.94k | £27.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.02k | £3.40k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £564.97k | £863.51k | £989.48k | £954.70k | £1.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £808 | £1.03k | £208 | £72 | £3.85k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £98.22k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £633.79k | £877.19k | £976.75k | £1.04m | £1.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £205 | £906 | £2.52k | £1.00k | £60 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £6.41k | £6.94k | £2.93k | £5.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.