Hanes ariannol CROSSPOOL COMMUNITY PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1090433
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £102.58k | £115.36k | £119.16k | £123.64k | £112.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £108.60k | £102.04k | £107.01k | £93.59k | £116.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £111.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.