Hanes ariannol DEAFWAY
Rhif yr elusen: 1089918
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.37m | £2.38m | £2.51m | £2.60m | £2.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.17m | £2.45m | £2.31m | £2.82m | £2.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.08m | £2.30m | £2.33m | £2.46m | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £67.71k | £24.14k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £111.74k | £55.81k | £42.32k | £53.02k | £11.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £582 | £176 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.25m | £2.32m | £2.47m | £2.54m | £2.33m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.29k | £5.97k | £4.43k | £2.98k | £6.36k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £37.56k | £0 | £0 | £0 | £11.93k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.13m | £2.38m | £2.22m | £2.76m | £2.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £35.11k | £59.95k | £82.73k | £54.98k | £25.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £51.92k | £57.02k | £56.65k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £2.48k | £3.40k | £3.43k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.