Hanes ariannol THE NHS CONFEDERATION
Rhif yr elusen: 1090329
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.86m | £16.92m | £15.05m | £17.64m | £22.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.85m | £18.53m | £15.21m | £16.58m | £22.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £12.26m | £10.09m | £10.73m | £11.44m | £13.53m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £212.06k | £166.08k | £121.61k | £34.33k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £35.56k | £0 | £870 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.90m | £1.96m | £473.23k | £1.24m | £3.12m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £14.68m | £14.77m | £14.30m | £15.75m | £19.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £274.88k | £189.85k | £173.05k | £143.44k | £321.42k | |
|
Incwm - Arall | £7.70k | £0 | £67.13k | £512.29k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.48m | £16.59m | £14.18m | £15.40m | £19.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.39m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £87.07k | £213.08k | £321.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £42.73k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £37.75k | |
|
Gwariant - Arall | £2.37m | £1.94m | £1.03m | £1.18m | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.