Hanes ariannol PILLGWENLLY MILLENNIUM TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1090152
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £141.24k | £163.03k | £217.90k | £242.36k | £290.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £137.48k | £168.63k | £188.03k | £163.10k | £220.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £24.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £66.40k | £101.99k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.