ymddiriedolwyr PILLGWENLLY MILLENNIUM TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1090152
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER FURY | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|
||||
MUSTAFA ALI | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|
||||
Christine Ormond | Ymddiriedolwr | 04 August 2023 |
|
|
||||
Angelika Paetel | Ymddiriedolwr | 04 August 2023 |
|
|
||||
Saaed Adan | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Alan Cohen | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Jayne Anne Rose | Ymddiriedolwr | 08 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.