Hanes ariannol COMMUNITY VOLUNTARY SERVICE BEDFORDSHIRE
Rhif yr elusen: 1091423
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £432.16k | £346.38k | £335.89k | £432.80k | £444.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £397.15k | £396.87k | £302.04k | £430.69k | £451.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £45.00k | £45.00k | £45.00k | £45.00k | £45.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £63.08k | £42.00k | £62.50k | £62.50k | £53.67k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.