Hanes ariannol ADULT COMMUNITY EDUCATION (WIGAN) LIMITED
Rhif yr elusen: 1091767
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £148.96k | £150.76k | £121.86k | £154.43k | £148.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £149.38k | £149.52k | £121.80k | £181.49k | £157.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £64.77k | £126.78k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £10.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.