Hanes ariannol HORNSEY Y.M.C.A.
Rhif yr elusen: 1089980
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 30/09/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.16m | £1.31m | £1.33m | £1.20m | £1.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.30m | £1.41m | £1.45m | £1.35m | £1.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.57k | £1.18k | £4.93k | £10.33k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.16m | £1.22m | £1.25m | £1.14m | £1.29m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21.41k | £18.93k | £18.15k | £16.49k | £0 | |
|
Incwm - Arall | £78.70k | £71.89k | £61.46k | £29.78k | £26.29k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.34m | £1.35m | £1.36m | £1.25m | £1.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £20.57k | £22.55k | £33.57k | £18.30k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £17.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.44k | £1.51k | £3.44k | £3.44k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £31.68k | £40.42k | £58.28k | £88.28k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.