Hanes ariannol AGE CONCERN BEDFORDSHIRE
Rhif yr elusen: 1090535
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.11m | £1.19m | £1.32m | £1.37m | £1.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.19m | £1.24m | £1.22m | £1.34m | £1.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £73.39k | £68.72k | £111.14k | £215.54k | £122.73k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.77k | £26.89k | £23.49k | £47.45k | £23.79k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £47.48k | £45.41k | £0 | £12.16k | £18.20k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.05m | £1.12m | £151.40k | £1.31m | £1.42m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £151 | £123 | £0 | £20 | £473 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £1.60k | £7.13k | £40.98k | £12.75k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.18m | £1.23m | £1.21m | £1.33m | £1.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.72k | £13.21k | £0 | £13.48k | £13.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £73.15k | £67.39k | £58.01k | £63.29k | £78.81k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £13.34k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.