Dogfen lywodraethu CAMPAIGN TO PROTECT RURAL ENGLAND
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11 OCT 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17 APR 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09 JUL 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03 JUL 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28 JUN 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30 JUN 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30 APR 2020 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23 APR 2021 as amended on 19 Oct 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ENCOURAGE FOR THE BENEFIT OF THE NATION THE IMPROVEMENT AND PROTECTION OF THE ENGLISH COUNTRYSIDE AND ITS TOWNS AND VILLAGES AND THE BETTER DEVELOPMENT OF THE RURAL ENVIRONMENT
Maes buddion
ENGLAND
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.