ymddiriedolwyr STOKENHAM VILLAGE GREEN ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1090879
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David George Lyall | Cadeirydd | 01 April 2023 |
|
|
||||
Michele Jayne Hull | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
MARTIN GEORGE NUTTALL-SMITH | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
winston chubb | Ymddiriedolwr | 20 June 2021 |
|
|
||||
mark ford | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
sue ford | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
John o'connell | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||
HELEN HAYES | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
Lawrence Hayes | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
CHRISTINE PAMELA NUTTALL-SMITH | Ymddiriedolwr | 01 June 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.