Hanes ariannol KIRKLEES ACTIVE LEISURE
Rhif yr elusen: 1091226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.90m | £15.12m | £11.22m | £14.26m | £17.30m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.36m | £17.67m | £12.73m | £16.95m | £20.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.38m | £1.16m | £5.56m | £4.54m | £2.98m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £8.42m | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £286.49k | £334.26k | £149.83k | £240.19k | £279.95k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £13.22m | £13.61m | £2.65m | £9.48m | £13.97m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.82k | £10.20k | £1.91k | £4.56k | £71.26k | |
|
Incwm - Arall | £1.38m | £1.16m | £0 | £4.54m | £2.98m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £16.12m | £17.36m | £12.57m | £16.70m | £19.95m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £243.89k | £308.24k | £157.38k | £247.89k | £269.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.50k | £240.70k | £11.21k | £13.75k | £17.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.