ymddiriedolwyr THE PYE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1094116
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Wisdom | Cadeirydd | 01 January 2016 |
|
|
||||
Graham Burrell | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Valerie Burrell | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
ANN MARIE FELLA | Ymddiriedolwr | 09 April 2018 |
|
|
||||
Tony Hawes | Ymddiriedolwr | 03 April 2016 |
|
|
||||
Linda Barrett | Ymddiriedolwr | 07 April 2014 |
|
|
||||
FRANK BARRETT | Ymddiriedolwr | 30 October 2012 |
|
|
||||
MAUREEN BAXTER | Ymddiriedolwr | 21 April 2012 |
|
|
||||
ALAN BREEZE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS ELIZABETH BOTTRILL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.