Hanes ariannol EAST SURREY DOMESTIC ABUSE SERVICES (ESDAS)
Rhif yr elusen: 1092643
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £463.93k | £496.39k | £721.32k | £814.29k | £1.07m | |
|
Cyfanswm gwariant | £474.21k | £524.67k | £641.35k | £741.75k | £894.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £9.45k | N/A | £196.60k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £300.95k | £306.13k | £393.99k | £273.54k | £707.10k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £53.64k | £54.73k | £21.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £656.89k | £748.02k | £1.04m | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £999 | £876 | £1.99k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £9.79k | £10.66k | £1.04k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £641.35k | £741.08k | £893.64k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £670 | £854 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.30k | £2.34k | £5.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.