Dogfen lywodraethu EAST SURREY DOMESTIC ABUSE SERVICES (ESDAS)
Rhif yr elusen: 1092643
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 23RD JUNE 1998 AND AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 10TH JUNE 2002. CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 7 NOVEMBER 2007. AS AMENDED ON 03 DEC 2021 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23 MAR 2022
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF NEED, HARDSHIP AND DISTRESS OF PERSONS WHO HAVE SUFFERED AND ARE SUFFERING FROM DOMESTIC VIOLENCE AND ANY CHILDREN OF SUCH PERSONS IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF ADVICE, SUPPORT AND INFORMATION
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.