ymddiriedolwyr EAST SURREY DOMESTIC ABUSE SERVICES (ESDAS)
Rhif yr elusen: 1092643
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Diane Arnold | Cadeirydd | 11 June 2021 |
|
|
||||
Toluwase Victoria Oladosu | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
Joanna Marie Hynes | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
Jonathan William Stanley Swain | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Rebecca Claire Berry | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Charlotte Nicola Matier | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|
||||
Ian Vinall | Ymddiriedolwr | 07 July 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.