Hanes ariannol NATIONAL ANIMAL WELFARE TRUST
Rhif yr elusen: 1090499
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.13m | £4.39m | £3.74m | £3.28m | £5.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.17m | £3.99m | £2.92m | £3.15m | £3.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £303.13k | £12.17k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.88m | £3.68m | £3.11m | £2.60m | £4.58m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £231.22k | £307.05k | £93.32k | £238.40k | £354.85k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £238.15k | £284.72k | £229.92k | £372.97k | £492.71k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £23.63k | £65.81k | £665 | £55.11k | £54.71k | |
|
Incwm - Arall | £762.87k | £49.59k | £304.65k | £12.17k | £9.50k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.28m | £2.85m | £2.22m | £1.81m | £3.63m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.41m | £3.55m | £2.48m | £2.59m | £2.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £409.36k | £440.12k | £439.02k | £561.56k | £732.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £64.74k | £69.10k | £76.34k | £99.33k | £102.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £344.00k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.