Hanes ariannol COCKERMOUTH YOUTH ACTION LIMITED
Rhif yr elusen: 1092543
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2 | £1 | £0 | £62 | £3 | |
|
Cyfanswm gwariant | £632 | £2.21k | £865 | £41 | £41 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.