ymddiriedolwyr READING REAL ESTATE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1092627
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Michael Miskell | Cadeirydd | 11 January 2023 |
|
|
||||
JEAN-PIERRE MARCEL JOSEPH CHOULET | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Richard Bartlett Tranter | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Angelique Chettiparambil Rajan | Ymddiriedolwr | 17 June 2022 |
|
|
||||
Kleio Akrivou | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||
Gianluca Marcato | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|||||
Christopher Mark Taylor | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Katherine Susanna Norton | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Patrick James Allen | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
John Jeremy Mark Ridley | Ymddiriedolwr | 01 August 2015 |
|
|
||||
Stafford Murray Lancaster | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|||||
DAVID ATKINS | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|
||||
BRYAN LAXTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
VIRGINIA GIBSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.