ymddiriedolwyr FRIENDS OF MANDRITSARA TRUST
Rhif yr elusen: 1092709
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Catherine Grierson | Ymddiriedolwr | 22 August 2023 |
|
|
||||
Dr Nathan Lawrence | Ymddiriedolwr | 22 August 2023 |
|
|
||||
John Richard Bulmer | Ymddiriedolwr | 05 December 2017 |
|
|
||||
Dr Douglas Kerr Robertson | Ymddiriedolwr | 20 May 2017 |
|
|
||||
Dr Tamsin Ruth Booth BM, MRCGP | Ymddiriedolwr | 20 May 2017 |
|
|||||
Dr Alison Isabel Brownell | Ymddiriedolwr | 22 April 2017 |
|
|
||||
Dr Victoria Parsonson | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||
Dr David Mann | Ymddiriedolwr | 07 January 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.