ymddiriedolwyr BAWDSEY VILLAGE HALL AND RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 1090564
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAWDON L G SAUNDERS | Cadeirydd | 12 March 2002 |
|
|
||||
SUZI MACHIN | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
CHRIS ROBERTS | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
TADEVSZ HEYDA | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Marilyn Turner | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
ROBIN ANDREW JOHNSON | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
RICHARD JOHN TRICKER | Ymddiriedolwr | 11 May 2015 |
|
|
||||
CAROLINE FIDDES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRENDA BUTTERWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.