ymddiriedolwyr KINGSWOOD COMMUNITY TRANSPORT
Rhif yr elusen: 1091206
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Biggin | Cadeirydd | 22 October 2018 |
|
|||||
Victoria Robinson | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Michael Cox | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|
||||
Richard Gee | Ymddiriedolwr | 26 September 2015 |
|
|
||||
Chris Jordan | Ymddiriedolwr | 26 September 2015 |
|
|
||||
ROSALIND REED | Ymddiriedolwr | 26 November 2012 |
|
|
||||
MARTIN SAGAR | Ymddiriedolwr | 06 November 2012 |
|
|
||||
ROBERT HART | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.